KRS 0000042757
REGON01308971900000
Nazwa"TECHWATER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTECHWATER
Data rejestracji 18 wrz 2001 (23 lata temu) 18 wrz 2001
Data usunięcia 24 cze 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres J. KOSSAKOWSKIEGO, 42, WARSZAWA, 04-744, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOANTONI GRYGORCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2005-06-24
RYSZARD STANISŁAW KAŃTOR
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2005-06-24
STANISŁAW MARKIELOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2005-06-24
MAREK JAROSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2005-06-24
MAREK LESZEK JAROSZ
Wspólnik
2001-09-18
2005-06-24
12 UDZIAŁÓW, 12000 ZŁ
DARIUSZ TOMASZ KOWALCZYK
Wspólnik
2001-09-18
2005-06-24
12 UDZIAŁÓW, 12000 ZŁ
STANISŁAW WITOLD MARKIELOWSKI
Wspólnik
2001-09-18
2005-06-24
6 UDZIAŁÓW, 6000 ZŁ
TOMASZ PIOTR SOBOLEWSKI
Wspólnik
2001-09-18
2005-06-24
20 UDZIAŁÓW, 20000 ZŁ
RYSZARD KAŃTOR
Wspólnik
2001-09-18
2005-06-24
12 UDZIAŁÓW, 12000 ZŁ
ANTONI WŁADYSŁAW GRYGORCZYK
Wspólnik
2001-09-18
2005-06-24
12 UDZIAŁÓW, 12000 ZŁ
MAREK LESZEK SZYĆKO
Wspólnik
2001-09-18
2005-06-24
6 UDZIAŁÓW, 6000 ZŁ
MAREK LESZEK JAROSZ
Likwidator
2003-12-12
2005-06-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
MAREK LESZEK SZYĆKO
V-CE PREZES
2001-09-18
2003-12-12
DARIUSZ TOMASZ KOWALCZYK
V-CE PREZES
2001-09-18
2003-12-12
TOMASZ PIOTR SOBOLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-18
2003-12-12
2001-09-18
2003-12-12
"TECHWATER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie