KRS 0000042565
NIP5261007995
REGON01080958000000
NazwaKORN/FERRY INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKORN/FERRY INTERNATIONAL
Data rejestracji 19 wrz 2001 (23 lata temu) 19 wrz 2001
Data usunięcia 27 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HOENE-WROŃSKIEGO, 7, WARSZAWA, 00-434, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 110000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5261007995
data rejestracji 07 gru 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWKORN/FERRY INTERNATIONAL
Wspólnik
2001-09-19
2016-01-08
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.000 ZŁOTYCH
KORN FERRY GLOBAL HOLDINGS (UK) LIMITED
Wspólnik
2016-01-08
2020-02-17
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.000 ZŁ
KORN FERRY INVESTMENTS B.V.
Wspólnik
2020-02-17
2020-05-27
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PRZY UDZIELENIU PROKURY - PROKURENT SAMODZIELNIE.
PETER DUNN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-19
2018-03-15
THEODORUS BUSCHMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-19
2003-12-04
PATRICK STUART ALEXANDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-19
2003-12-04
KRZYSZTOF PIOTR NOWAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2020-05-27
COLIN FREDERICK HARRISON
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-04
2013-10-07
JULIAN CHRISTOPHER SLATER
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-07
2020-05-27
JONATHAN KUAI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-15
2020-05-27
2001-09-19
2020-05-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-19
2020-05-27
KORN/FERRY INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-19
2020-05-27
HOENE-WROŃSKIEGO, 7, WARSZAWA, 00-434, WARSZAWA, POLSKA
2016-01-08
2020-05-27
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2016-01-08
2020-05-27
702 - ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W DZIEDZINIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2016-01-08
2020-05-27
731 - REKLAMA
2016-01-08
2020-05-27
7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2016-01-08
2020-05-27
5811Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
2016-01-08
2020-05-27
5813Z - WYDAWANIE GAZET
2016-01-08
2020-05-27
7810Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie