KRS 0000042339
NIP7642271129
REGON57088767400000
NazwaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDTRANSPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDTRANSPOL"
Data rejestracji 07 wrz 2001 (23 lata temu) 07 wrz 2001
Data usunięcia 30 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KASZTANOWA, 34, DOLASZEWO, 64-930, SZYDŁOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8513Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #6420D RADIOKOMUNIKACJA #8514B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGOMARIAN PACHOLEC
Wspólnik
2001-09-07
2019-05-30
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ
STEFAN SKAŁECKI
Wspólnik
2001-09-07
2005-01-11
20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
MIROSŁAW WOJTKIEWICZ
Wspólnik
2001-09-07
2005-01-11
13 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 650,00 ZŁ
MIROSŁAW PACHOLEC
Wspólnik
2001-09-07
2005-01-11
12 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 600,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ ZARZĄD.
MARIAN PACHOLEC
PREZES ZARZĄDU
2001-09-07
2016-04-20
STEFAN SKAŁECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-07
2003-11-13
MIROSŁAW WOJTKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-07
2005-01-11
MIROSŁAW PACHOLEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-13
2005-01-11
2001-09-07
2006-08-03
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 43, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie