KRS 0000042325
REGON63414979000000
Nazwa"NETTEL INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNETTEL INWESTYCJE
Data rejestracji 10 wrz 2001 (23 lata temu) 10 wrz 2001
Data usunięcia 07 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS. BOLESŁAWA CHROBREGO, 19, POZNAŃ, 60 - 681, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJIWOJCIECH SKRZYPEK
Wspólnik
2001-09-10
2002-01-28
40 UDZIAŁÓW; ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 4.000 ZŁ
MARCIN MUZAL
Wspólnik
2002-01-28
2023-07-07
13 UDZIAŁÓW, 1.300,-ZŁ
AGNIESZKA WIESŁAWA ZALEWSKA
Wspólnik
2002-01-28
2023-07-07
4 UDZIAŁY, 400,-ZŁ
IWONA ZBAŃSKA
Wspólnik
2002-01-28
2023-07-07
4 UDZIAŁY 400,-ZŁ
DANIEL ŁUKASIK
Wspólnik
2002-01-28
2023-07-07
18 UDZIAŁÓW; 1.800,- ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WOJCIECH SKRZYPEK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-10
2002-01-28
DANIEL ŁUKASIK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-28
2017-04-12
IWONA ZBAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-28
2017-04-12
IWONA ZBAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-04-12
2023-07-07
MARCIN MUZAL
VICE PREZES ZARZĄDU
2002-01-28
2017-04-12
AGNIESZKA WIESŁAWA ZALEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-28
2017-04-12
2001-09-10
2002-01-28
K&W INWESTYCJA POZNAŃ I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-10
2002-01-28
SZYDŁOWSKA, 40, POZNAŃ, 60-651, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie