KRS 0000042148
NIP7722031232
REGON59076745700000
NazwaZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWO-BUDOWLANY "SZYMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWO-BUDOWLANY "SZYMBUD"
Data rejestracji 16 maj 2002 (22 lata temu) 16 maj 2002
Data usunięcia 29 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTEJ ROZALII, 19, RADOMSKO, 97-500, RADOMSKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7722031232
data rejestracji 12 cze 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHWALDEMAR JERZY SZYMCZYK
Wspólnik
2002-05-16
2020-06-29
245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500 ZŁ
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE D.G.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-05-16
2012-10-24
255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ
590703492
KAMIL SEBASTIAN SZYMCZYK
Wspólnik
2012-10-24
2020-06-29
255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE. JEŚLI W ZARZĄDZIE JEST JEDNA OSOBA, UPOWAŻNIONA JEST ONA JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI.
WALDEMAR JERZY SZYMCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-16
2012-10-24
KAMIL SEBASTIAN SZYMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-24
2015-09-15
TOMASZ HIERONIM DZIEL
PREZES ZARZĄDU
2002-05-16
2012-10-24
2002-05-16
2012-10-24
D.G.S. MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie