KRS 0000041812
REGON13002899200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI USŁUG I HANDLU "ZODIAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI USŁUG I HANDLU "ZODIAK"
Data rejestracji 07 wrz 2001 (23 lata temu) 07 wrz 2001
Data usunięcia 10 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 7A, BOŃKI, 09-100, PŁOŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #1592Z PRODUKCJA ALKOHOLU ETYLOWEGO #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWAMACIEJ ANDRZEJ TABLEWSKI
Prokurent
2001-09-07
2016-10-10
SAMOISTNA
ANDRZEJ ROMAN TABLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2016-10-10
WITOLD BERNARD NAJMANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2016-10-10
JUSTYNA IWONA TABLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2016-10-10
ELŻBIETA MARIA NAJMANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2016-10-10
MARCIN POKWICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2016-10-10
TEODOR TUR
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2016-10-10
Wspólnik
2001-09-07
2001-12-18
37 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3700 PLN (TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET)
01616199500000
LECH GRZEGORZ POKWICKI
Wspólnik
2001-09-07
2016-10-10
13 (TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1300 PLN (JEDEN TYSIĄC TRZYSTA)
ELŻBIETA MARIA NAJMANOWICZ
Wspólnik
2001-12-18
2016-10-10
11 (JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1100 ZŁ (TYSIĄC STO)
JUSTYNA IWONA TABLEWSKA
Wspólnik
2001-12-18
2016-10-10
26 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2600 ZŁ (DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
WITOLD GRZEGORZ MIĄCZYŃSKI
DYREKTOR ZARZĄDU
2001-09-07
2016-10-10
MAŁGORZATA AGNIESZKA NAJMANOWICZ NALAZEK
ZASTĘPCA DYREKTORA ZARZĄDU
2001-09-07
2016-10-10
2001-09-07
2016-10-10
5170 - HANDEL HURTOWY WYROBAMI TYTONIOWYMI
2001-09-07
2016-10-10
0111C - PRODUKCJA ROLNICZA W TYM TAKŻE PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE
2001-09-07
2016-10-10
2661A - PRODUKCJA BUDOWLANA
2001-09-07
2016-10-10
5530B - ŚWIADCZENIE UŁUG GASTRONOMICZNYCH
2001-09-07
2016-10-10
9272Z - ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH
2001-09-07
2016-10-10
5170 - HANDEL HURTOWY, OBWOŹNY I DETALICZNY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI I SPOŻYWCZYMI
2001-09-07
2016-10-10
1592Z - WYRÓB SPIRYTUSU SUROWEGO NA PODSTAWIE DECYZJI NR 208 Z 27.09.95 MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ (RSW-K-420/208/95)
2001-09-07
2016-10-10
2523Z - PRODUKCJA SPRZEDAŻ I MONTAŻ OKIEN I DRZWI Z PCV I ALUMINIUM
2001-09-07
2016-10-10
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-07
2016-10-10
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI USŁUG I HANDLU "ZODIAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-07
2016-10-10
7A, BOŃKI, 09-100, PŁOŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie