KRS 0000041781
NIP6650002165
REGON00037442700000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KLECZEWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KLECZEWIE
Data rejestracji 06 wrz 2001 (23 lata temu) 06 wrz 2001
Data usunięcia 03 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres LEŚNA, 65, KLECZEW, 62-540, KLECZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJAROSŁAW DOMANIECKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-11
2010-06-11
ELŻBIETA GRUSZECKA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-11
2010-06-11
ZOFIA JAGODZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-11
2014-01-03
WŁODZIMIERZ KOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-11
2014-01-03
JÓZEF MARCINIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-11
2009-05-11
JOLANTA MATUSZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-11
2010-06-11
KRZYSZTOF MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-11
2014-01-03
JÓZEF OPERACZ
Członek Organu Nadzoru
2006-05-11
2010-06-11
WŁADYSŁAW WOJCIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-11
2010-06-11
WANDA WOJTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-11
2014-01-03
JAROSŁAW GRZESZCZAK
Likwidator
2013-05-28
2014-01-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
IWONA ELŻBIETA SIWIŃSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2007-12-05
2009-05-11
JÓZEF MARCINIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-11
2013-01-18
JERZY DARIUSZ DOMERACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-18
2013-05-28
ZDZISŁAW KAZIMIERZ MIRECKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-06
2007-12-05
JAROSŁAW GRZESZCZAK
ZASTĘPCA PREZESA
2001-09-06
2007-12-05
JAROSŁAW GRZESZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2007-12-05
2013-05-28
2001-09-06
2013-05-28
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KLECZEWIE
2001-09-06
2010-12-21
TORUŃSKA, 2, KLECZEW, 62-540, KLECZEW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie