KRS 0000041538
NIP5981004418
REGON21027244000000
Nazwa"DEPOF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDEPOF
Data rejestracji 07 wrz 2001 (23 lata temu) 07 wrz 2001
Data usunięcia 26 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONOPNICKIEJ, 1 B, SŁUBICE, 69-100, SŁUBICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARYSZARD BOGDAN POZNAŃSKI
Likwidator
2015-08-21
2018-01-26
TERESA JADWIGA ŻYTKIEWICZ NIŻEWSKA
Wspólnik
2001-09-07
2002-08-21
51 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 8.670 ZŁ
AŁŁA SCHULZ
Wspólnik
2001-09-07
2018-01-26
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19500 ZŁ.
KRZYSZTOF ZBIGNIEW ŚWIERCZ
Wspólnik
2002-08-21
2006-04-20
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25500ZŁ
MARIA WACZLAWIAK
Wspólnik
2006-04-20
2009-02-03
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ
HELENA WOLIŃSKA
Wspólnik
2009-02-03
2018-01-26
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI Z O.O.
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU - PREZESA ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
AŁŁA SCHULZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-07
2010-05-06
AŁŁA SCHULZ
PREZES ZARZĄDU
2010-05-06
2015-08-21
TERESA JADWIGA ŻYTKIEWICZ NIŻEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI
2003-12-16
2004-07-29
TETYANA YAKOVETS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-29
2010-05-06
HANS SCHULZ
PREZES ZARZĄDU
2001-09-07
2003-12-16
2001-09-07
2015-08-21
"DEPOF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-07
2006-04-20
NADTOROWA, 16A, RZEPIN, 69-110, RZEPIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie