KRS 0000041336
REGON43041082500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU OPAŁEM I MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU OPAŁEM I MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI
Data rejestracji 10 wrz 2001 (23 lata temu) 10 wrz 2001
Data usunięcia 26 lis 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DIAMENTOWA, 29, LUBLIN, 20-471, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 238500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #505 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJROBERT SZABAT
Wspólnik
2002-05-07
2004-10-13
10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 2.000 ZŁ
ANDRZEJ DARIUSZ KWAŚNIEWSKI
Wspólnik
2006-02-22
2007-11-26
217 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.100 ZŁ
GRAŻYNA ANNA KWAŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2007-11-26
ANNA MARIA KUSZPIT
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2007-11-26
HALINA WIADERNA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2003-08-20
MARIA WILKOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2007-11-26
BOGDAN MARIAN SAWCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2006-07-18
MARIA DĄBSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-02
2007-11-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA TE SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
JANUSZ ZBIGNIEW SEREJ
PREZES
2001-09-10
2004-07-16
DANIELA BOBROWSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2001-09-10
2003-08-20
HALINA WIADERNA
ZASTĘPCA PREZESA
2003-08-20
2004-07-16
HALINA WIADERNA
PREZES ZARZĄDU
2004-07-16
2007-11-26
MARIA DĄBSKA
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU NA OKRES OD 22.06.2004R. DO 21.09.2004R.
2004-07-16
2004-09-23
ANDRZEJ DARIUSZ KWAŚNIEWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2004-09-23
2007-11-26
2001-09-10
2006-07-18
SĄDOWA, 8, LUBLIN, 20-027, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie