KRS 0000041179
REGON17042836400000
Nazwa"AGROIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGROIMPEX
Data rejestracji 27 wrz 2001 (23 lata temu) 27 wrz 2001
Data usunięcia 11 maj 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NARUTOWICZA, 15, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 275000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5166Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6512 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHROBERT DARIUSZ WLAZŁO
Likwidator
2003-08-25
2005-05-11
ALEKSANDER ZŁOTOPUP
Wspólnik
2001-09-27
2005-05-11
2530 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 253.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ALEKSANDER ZŁOTOPUP
PREZES ZARZĄDU
2001-09-27
2003-08-25
2001-09-27
2003-08-25
"AGROIMPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie