KRS 0000041078
NIP7772606976
REGON63202140600000
NazwaZAKŁAD PRODUKCJI PASZ SUPER FEEDMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD PRODUKCJI PASZ SUPER FEEDMIX
Data rejestracji 10 wrz 2001 (23 lata temu) 10 wrz 2001
Data usunięcia 29 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZOŁOWO, 62-035, KÓRNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3881000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7772606976
data rejestracji 02 paź 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 maj 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1092Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTIRENEUSZ BENON BRYGAŁA
Wspólnik
2001-09-10
2020-05-29
2328 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.164.000,00 ZŁ
MACIEJ IRENEUSZ BRYGAŁA
Wspólnik
2001-09-10
2020-05-29
1941 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 970.500,00 ZŁ
ZOFIA EWA BRYGAŁA
Wspólnik
2007-06-21
2020-05-29
1552 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 776.000,00 ZŁ
MIKOŁAJ ALEKSANDER BRYGAŁA
Wspólnik
2007-06-21
2020-05-29
1941 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 970.500,00 ZŁ
MACIEJ IRENEUSZ BRYGAŁA
Likwidator
2018-10-15
2020-05-29
MIKOŁAJ ALEKSANDER BRYGAŁA
Likwidator
2018-10-15
2020-05-29
IRENEUSZ BENON BRYGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-21
2020-05-29
ZOFIA EWA BRYGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-21
2020-05-29
JOANNA BEATA BRYGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-21
2020-05-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI W JEJ IMIENIU SKŁADAJĄ NA PIŚMIE: A) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - DO KWOTY 30.000,- ZŁ WŁĄCZNIE, B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - POWYŻEJ KWOTY 30.000,- ZŁ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
MACIEJ IRENEUSZ BRYGAŁA
PREZES ZARZĄDU
2001-09-10
2018-10-15
MIKOŁAJ ALEKSANDER BRYGAŁA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-09-10
2018-10-15
2001-09-10
2018-10-15
ZAKŁAD PRODUKCJI PASZ SUPER FEEDMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie