KRS 0000040952
REGON05021371900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WODNO - INŻYNIERYJNYCH "EKOINSBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WODNO - INŻYNIERYJNYCH "EKOINSBUD"
Data rejestracji 03 wrz 2001 (23 lata temu) 03 wrz 2001
Data usunięcia 17 mar 2009 17 mar 2009
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres REJONOWA, 4, BIELSK PODLASKI, 17-100, BIELSK PODLASKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 691900,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #410 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #142 WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #505 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWAMAREK MUSZYC
Członek Organu Nadzoru
2004-07-08
2009-03-17
KRZYSZTOF MŁODZIANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2009-03-17
HENRYK GOŁĘBIECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2001-11-20
EUGENIUSZ GUL
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2001-11-20
WIKTOR MULAWKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2001-11-20
ANDRZEJ TYMOSZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2004-07-08
HENRYK GOŁĘBIECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-08
2009-03-17
MIECZYSŁAW SZERSZEŃ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-08
2009-03-17
MIECZYSŁAW SZERSZEŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2001-11-20
NINA DMITRUK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2004-07-08
KAMIL KLEMIENIA
Powiernik
2005-10-18
2009-02-19
WŁADYSŁAW GRABOWSKI
Wspólnik
2001-09-03
2002-07-30
798 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 79800 ZŁ.
ALEKSANDER SIEMIENIUK
Wspólnik
2002-07-30
2009-03-17
1040 (TYSIĄC CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 104.000 (STO CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
ELŻBIETA KĘPA
Prokurent
2001-09-03
2005-10-18
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WŁADYSŁAW GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-03
2002-03-01
WŁADYSŁAW GRABOWSKI
PREZES
2002-03-01
2009-03-17
JAN TROC
WICEPREZES
2001-09-03
2002-07-30
MIKOŁAJ JURCZUK
WICEPREZES
2001-09-03
2002-07-30
MARIAN ŻEMOJDUK
WICEPREZES
2002-07-30
2004-11-17
ANDRZEJ WRÓBLEWSKI
WICEPREZES
2004-11-17
2005-03-29
ELŻBIETA POROWSKA
VICE PREZES
2005-03-29
2009-03-17
2001-09-03
2005-10-18
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WODNO - INŻYNIERYJNYCH "EKOINSBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-18
2009-02-19
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WODNO - INŻYNIERYJNYCH "EKOINSBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie