KRS 0000040518
REGON17078447800000
NazwaDREWTUR & DIAGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDREWTUR & DIAGAL
Data rejestracji 03 wrz 2001 (23 lata temu) 03 wrz 2001
Data usunięcia 05 lut 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZTYNWAŁDZKA, 6, BIELICE, 13-340, BISKUPIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3842000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (40)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #05 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #34 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAALINA JADWIGA TURULSKA
Wspólnik
2001-09-03
2007-02-05
3600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.800.000,00 ZŁ
ZDZISŁAW ANTONI TURULSKI
Wspólnik
2001-09-03
2007-02-05
3424 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.712.000,00 ZŁ
MIROSŁAW WALENTY LAMPARSKI
Prokurent
2002-07-04
2006-05-08
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAŁGORZATA KATARZYNA DOBIES TURULSKA
Prokurent
2002-07-04
2007-02-05
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ALICJA ELŻBIETA BERNACIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-28
2007-02-05
RYSZARD KRZYSZTOF MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-28
2007-02-05
ALINA JADWIGA TURULSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2007-02-05
KRYSTYNA JADWIGA TURULSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2002-07-04
HENRYKA ŁUCJA KOŁPACKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2002-07-04
EDWIN GŁOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2002-07-04
ANDRZEJ WĘCLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2002-11-22
MARIUSZ SŁAWOMIR TURULSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2002-11-22
HENRYKA ŁUCJA KOŁPACKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2003-03-28
BOLESŁAW GERKE
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2003-03-28
ANTONI PACIORKOWSKI
Powiernik
2004-01-06
2007-02-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARIUSZ SŁAWOMIR TURULSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-03
2002-07-04
MAREK JANUSZ WARLIKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-03
2002-07-04
MAREK JANUSZ WARLIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-04
2002-11-22
DARIUSZ ADAM GRABAS
WICEPREZES
2002-07-04
2002-11-22
KRZYSZTOF CZESŁAW MARCINIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-11-22
2003-03-28
EDWIN JÓZEF GŁOWACKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-28
2007-02-05
2001-09-03
2002-07-04
22A, BIELICE, 13-300, KROTOSZYNY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie