KRS 0000040331
NIP1132047536
REGON01320021700000
NazwaCONFORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCONFORAMA POLSKA
Data rejestracji 04 wrz 2001 (23 lata temu) 04 wrz 2001
Data usunięcia 23 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSTROBRAMSKA, 73 B, WARSZAWA, 04-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 95000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOCONFORAMA HOLDING S.A.
Wspólnik
2001-09-04
2008-09-23
180.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-09-23
2016-12-02
190 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95 000 000 ZŁOTYCH
01490731500000
Wspólnik
2016-12-02
2017-08-23
190 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95 000 000 ZŁ
01069214800000
JEAN CLAUDE DARROUZET
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2002-01-22
BERNARD LEVET
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2007-10-08
GILBERT TUBIANA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2003-10-02
PER JOHAN KAUFMANN
Członek Organu Nadzoru
2002-01-22
2005-03-01
CHRISTIAN TRETON
Członek Organu Nadzoru
2003-10-02
2004-06-22
CHRISTOPHE JACQUES MARC CUVILLIER
Członek Organu Nadzoru
2005-03-01
2007-10-08
CAROLINE LE BOZEC
Członek Organu Nadzoru
2004-06-22
2007-10-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PIERRE CAVAREC
PREZES ZARZĄDU
2003-10-09
2005-05-12
ANDRZEJ PAWEŁ SITARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-20
2006-06-29
STEPHANE AHR
PREZES ZARZĄDU
2005-05-12
2008-09-23
CHRISTOPHE DEFOUX
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-29
2008-09-23
ARNAUD FRANCOIS BOULE
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-23
2014-07-30
KRZYSZTOF ADAM KORDULEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-23
2015-03-05
KRZYSZTOF ADAM KORDULEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-03-05
2017-08-23
PIERRE CAVAREC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-20
2003-10-09
FRANCOIS PHILIPPE GUIN
PREZES I CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-04
2003-10-09
JEAN CHRISTOPHE MULLER
CZLONEK ZARZĄDU
2001-09-04
2003-05-20
2001-09-04
2017-08-23
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-04
2017-08-23
CONFORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-04
2017-08-23
OSTROBRAMSKA, 73 B, WARSZAWA, 04-175, WARSZAWA, POLSKA
2015-03-05
2017-08-23
5212Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2015-03-05
2017-08-23
5153B - SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2015-03-05
2017-08-23
5144Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
2015-03-05
2017-08-23
5147Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO
2015-03-05
2017-08-23
5154Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie