KRS 0000040171
REGON00044131300000
NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ZGORZELCU
Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA W ZGORZELCU
Data rejestracji 31 sie 2001 (23 lata temu) 31 sie 2001
Data usunięcia 29 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres GÓRNICZA, 10, ZGORZELEC, 59-900, ZGORZELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#1551 PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #5133 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5211 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHEWANGELIS ZARAS
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2002-07-09
TADEUSZ DZIEMIDOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2002-07-09
GENOWEFA ZDZISŁAWA KURYŁO
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2002-07-09
EDWARD KONOWALIK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2002-07-09
FRANCISZEK POLESIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2004-07-08
KRYSTYNA ROZALIA GAWRON
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2003-07-24
ZENON KUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2005-11-29
EDWARD BORSUK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2005-11-29
RYSZARD BARAN
Członek Organu Nadzoru
2002-07-09
2005-11-29
JERZY SEMERIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-09
2004-07-08
JÓZEFA LAUR
Prokurent
2004-09-14
2005-11-29
ŁĄCZNA - WYKONYWANA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
SŁAWOMIR KAZIMIERZ DYBKA
PREZES ZARZĄDU
2001-08-31
2004-07-08
STANISŁAW SŁOWIK
WICEPREZES DO SPRAW TECHNICZNYCH
2001-08-31
2005-11-29
JERZY SEMERIAK
WICEPREZES (CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI W ZARZĄDZIE)
2004-07-08
2005-11-29
FRANCISZEK POLESIAK
CZŁONEK ZARZĄDU (CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI W ZARZĄDZIE)
2004-07-08
2005-11-29
2001-08-31
2005-11-29
SPÓŁDZIELNIA
2001-08-31
2005-11-29
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ZGORZELCU
2001-08-31
2005-11-29
GÓRNICZA, 10, ZGORZELEC, 59-900, ZGORZELEC, POLSKA
2001-08-31
2005-11-29
1551 - PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW
2001-08-31
2005-11-29
5133 - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
2001-08-31
2005-11-29
5211 - SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie