KRS 0000040116
NIP6920000510
REGON39055369100000
Nazwa"MI KAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMI KAR
Data rejestracji 31 sie 2001 (23 lata temu) 31 sie 2001
Data usunięcia 04 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OWOCOWA, 3, ZIELONA GÓRA, 65-001, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 474300,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #6420 TELEKOMUNIKACJA #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI"KJP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-08-31
2011-01-04
4.734 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 474.300 ZŁ (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE TRZYSTA ZŁOTYCH)
971319617
JAROSŁAW PTASZYŃSKI
Likwidator
2010-10-06
2011-01-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
KRZYSZTOF MAREK TATUŚKO
PREZES
2001-08-31
2004-09-10
MARZENA JANOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-31
2004-09-10
JAROSŁAW PTASZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-10
2010-10-06
ANNA KATARZYNA KOZUBSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-10
2008-03-13
KATARZYNA PTASZYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-03-13
2010-10-06
2001-08-31
2004-09-10
"POLKOWICKA TELEWIZJA KABLOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-10
2010-10-06
"MI KAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-31
2004-09-10
RATOWNIKÓW, 2, POLKOWICE, 59-100, POLKOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie