KRS 0000040052
REGON35081249700000
NazwaKONSORCJUM EUROCOMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaKONSORCJUM EUROCOMPLEX
Data rejestracji 05 wrz 2001 (23 lata temu) 05 wrz 2001
Data usunięcia 25 cze 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres NOWOHUCKA, 11, KRAKÓW, 31-580, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 750000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 750000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji7500
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCHROBERT KARPIERZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-05
2003-11-26
ANDRZEJ KAPUŚCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-05
2003-11-26
WANDA ŚWIĘCHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-05
2003-03-03
ANDRZEJ GŁOWA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-05
2003-11-26
BARBARA GENEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-05
2003-03-03
EWA SAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-03
2004-06-25
MAREK SAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-03
2004-06-25
ZOFIA KEMPIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-26
2004-06-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WIESŁAW ŻOŁNIEREK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-05
2004-06-25
JÓZEFA JANIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-05
2004-06-25
2001-09-05
2002-07-23
BAJECZNA, 2, KRAKÓW, 31-566, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie