KRS 0000039977
NIP6222392794
REGON25102082100000
NazwaSPÓLDZIELNIA OŚWIATOWA W LIKWIDACJI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Krótka nazwaSPÓLDZIELNIA OŚWIATOWA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Data rejestracji 07 wrz 2001 (23 lata temu) 07 wrz 2001
Data usunięcia 11 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WARYŃSKIEGO, 29, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email ZENONRUD@POCZTA.ONET.PL
Dane podatkowe
NIP 6222392794
data rejestracji 01 gru 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 sie 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8520Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #8531A OPIEKA CAŁKOWITA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY #8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8541Z SZKOŁY POLICEALNE (POWOŁANIE I ZORGANIZOWANIE NA TERENIE DZIAŁANIA SZKÓŁ SPOŁECZNYCH, W SKŁAD KTÓREGO WEJDĄ SZKOŁY STOPNIA POLICEALNEGO) #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8510Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEZENON RUDNICKI
Beneficjent
ZENON RUDNICKI
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
ZENON RUDNICKI
Likwidator
2022-08-02
2023-09-11
DARIUSZ KRYSIK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2023-09-11
DOROTA MALINOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2006-06-02
KRYSTIANA CZAJA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2006-06-02
ANNA STASZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2008-05-09
IWONA MIŁOSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2008-05-09
URSZULA CHLEBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-22
2016-10-06
EWA ANNA MIĘCZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-06-02
2012-07-09
MARIA ZENONA BIEGAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-06-02
2012-07-09
BEATA TERESA SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-09
2013-08-23
BARBARA GAJDA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-09
2023-09-11
ZENON RUDNICKI
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI OŚWIATOWEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
IZABELA MARIA MICHALAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-08
2022-08-02
MARLENA MAGDALENA MALĄG
PREZES ZARZĄDU
2001-09-07
2011-08-03
DOROTA MARIA MUSIAŁ
ZASTĘPCA PREZESA
2001-09-07
2015-10-16
DOROTA MARIA MUSIAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-16
2020-06-08
EWA KWIATKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-07
2002-10-02
HANNA MAŁGORZATA KOLIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-02
2011-08-03
HANNA MAŁGORZATA KOLIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-08-03
2022-08-02
2001-09-07
2022-08-02
SPÓŁDZIELNIA OŚWIATOWA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie