KRS 0000039737
REGON35112276000000
NazwaIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - INTERNET POLSKA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIP - INTERNET POLSKA
Data rejestracji 03 wrz 2001 (23 lata temu) 03 wrz 2001
Data usunięcia 23 maj 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MROZOWA, 20 A, KRAKÓW, 31-752, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 35000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7440Z REKLAMA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEALEKSANDER ZIAJA
Wspólnik
2001-09-03
2011-05-23
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁ)
BEATA ZIAJA MOTYKA
Wspólnik
2001-09-03
2007-05-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10 000.-ZŁ
MACIEJ PAWEŁ PIOTROWSKI
Wspólnik
2001-09-03
2007-05-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.-ZŁ
TOMASZ MOTYLEWSKI
Wspólnik
2001-09-03
2011-05-23
50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 5000.-ZŁ
ALEKSANDER FILIP ZIAJA
Likwidator
2007-05-31
2011-05-23
ANDRZEJ GÓRNIKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2007-05-31
BEATA ZIAJA MOTYKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2007-05-31
LESZEK MOTYKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2007-05-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DYREKTOR GENERALNY ORAZ ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO W PRZYPADKU GDY DYREKTOR GENERALNY NIE MOŻE TEGO DOKONAĆ
ALEKSANDER ZIAJA
DYREKTOR GENERALNY
2001-09-03
2007-05-31
STANISŁAW ZIAJA
ZASTEPCA DYREKTORA GENERALNEGO
2001-09-03
2007-05-31
2001-09-03
2007-05-31
IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - INTERNET POLSKA
2001-09-03
2005-02-09
MAJÓWNY, 43A, KRAKÓW, 30-298, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie