KRS 0000039555
NIP6791307978
REGON35108902800000
NazwaAUTO-CENTRUM KACZMARCZYK SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAUTO-CENTRUM KACZMARCZYK
Data rejestracji 30 sie 2001 (23 lata temu) 30 sie 2001
Data usunięcia 09 maj 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KANARKOWA, 1, KRAKÓW, 30-663, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #551 USŁUGI HOTELARSKIE #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #7440Z REKLAMA #7110 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #6022Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #4020B DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #634 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEJÓZEF JAN KACZMARCZYK
Likwidator
2010-12-21
2012-05-09
KRZYSZTOF TADEUSZ SZELĄG
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2005-09-28
MARZENA ANNA KOŁTON
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2003-08-04
MAŁGORZATA HALINA KOMENDA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2005-09-28
EDYTA GROCHOT
Członek Organu Nadzoru
2003-08-04
2008-10-21
MARIUSZ DANIEL PODOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-21
2012-05-09
KINGA MAŁGORZATA PIEŃKOWSKA ZIMOLĄG
Członek Organu Nadzoru
2008-10-21
2010-01-29
MAŁGORZATA ELŻBIETA DĘBIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-01-29
2012-05-09
KATARZYNA URSZULA DĘBIŃSKA KACZMARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-28
2012-05-09
WOJCIECH JERZY GRODECKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-28
2008-10-21
ANNA KRYSTYNA KACZMARCZYK
Prokurent
2001-08-30
2002-06-24
ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
JÓZEF JAN KACZMARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-08-30
2010-12-21
KATARZYNA IWONA GLIŃSKA TASIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-28
2008-10-21
ARTUR MIROSŁAW WALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-21
2010-12-21
2001-08-30
2010-12-21
AUTO - CENTRUM KACZMARCZYK SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-30
2010-12-21
WIELICKA, 193, KRAKÓW, 30 - 663, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie