KRS 0000039392
REGON61132762700000
NazwaELGO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELGO PLUS
Data rejestracji 30 sie 2001 (23 lata temu) 30 sie 2001
Data usunięcia 22 lis 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KUTNOWSKA, 98, GOSTYNIN, 09-500, GOSTYNIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 89000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#3150Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #3210Z PRODUKCJA INNYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #2940A PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5274Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5272Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #7440Z REKLAMA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCHJANUSZ WITOLD GULA
Likwidator
2006-03-01
2006-11-22
MARZANNA TERESA TOMCZAK
Likwidator
2006-03-01
2006-11-22
JANUSZ WITOLD GULA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2002-12-10
WIESŁAW KŁĘBEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2002-12-10
CZESŁAW JAŚKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2006-11-22
EUGENIUSZ SUBOTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2006-11-22
JADWIGA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2006-11-22
BOGDAN PIOTR BERLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2006-11-22
JANUSZ BIEGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2006-11-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW ZAKRESIE SPRAW KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ), SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ZAKRESIE SPRAW KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
STANISŁAW KAZIMIERZ OSIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-30
2002-12-10
MARZANNA TERESA TOMCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-30
2006-03-01
JACEK JAKUBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-30
2006-03-01
JANUSZ WITOLD GULA
PREZES ZARZĄDU
2002-12-10
2006-03-01
2001-08-30
2006-03-01
ELGO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie