KRS 0000039274
NIP7351033431
REGON49064715300000
Nazwa"MANSTEL" ZAKŁAD ELEKTRYCZNY I TELETECHNICZNY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"MANSTEL" ZAKŁAD ELEKTRYCZNY I TELETECHNICZNY -
Data rejestracji 26 wrz 2001 (23 lata temu) 26 wrz 2001
Data usunięcia 05 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOLESŁAWA PRUSA, 4, MANIOWY, 34-436, MANIOWY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1818000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7351033431
data rejestracji 06 maj 1996
status Czynny
66114020750000572120001006
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
07114020750000572120001001
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
19881700000200191920000060
BS8817 Centrala
ul. Rynek 12 34-450 nowotarski POLSKA
28881700002002020019190102
BS8817 Centrala
ul. Rynek 12 34-450 nowotarski POLSKA
40881700000200191920000070
BS8817 Centrala
ul. Rynek 12 34-450 nowotarski POLSKA
75881700002002020019190129
BS8817 Centrala
ul. Rynek 12 34-450 nowotarski POLSKA
77114020750000572120001002
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
63124047481111001131326944
PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26
ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#45 BUDOWNICTWO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #3110B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3220B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPAWEŁ PIOTR BEDNARCZYK
Beneficjent
JACEK TOMASZ SŁOWIK
Beneficjent
MAGDALENA CZESŁAWA WIĄCEK-OGORZAŁEK
Beneficjent
MAGDALENA CZESŁAWA WIĄCEK-OGORZAŁEK
reprezentant
JACEK TOMASZ SŁOWIK
reprezentant
PAWEŁ PIOTR BEDNARCZYK
reprezentant
JÓZEF BEDNARCZYK
Wspólnik
2001-09-26
2008-12-05
606 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 606000 ZŁ
BRONISŁAW SŁOWIK
Wspólnik
2001-09-26
2008-12-05
606 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 606000 ZŁ
SŁAWOMIR WIĄCEK
Wspólnik
2001-09-26
2008-12-05
606 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 606000 ZŁ
PAWEŁ PIOTR BEDNARCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JACEK TOMASZ SŁOWIK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MAGDALENA CZESŁAWA WIĄCEK-OGORZAŁEK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
JÓZEF BEDNARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-26
2008-12-05
BRONISŁAW SŁOWIK
WICEPREZES
2001-09-26
2008-12-05
SŁAWOMIR WIĄCEK
WICEPREZES
2001-09-26
2008-12-05
2001-09-26
2002-08-01
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I OGÓLNEGO "MANSTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-01
2002-08-19
"MANSTEL" ZAKŁAD ENERGETYCZNY I TELETECHNICZNY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie