KRS 0000039257
NIP7181745930
REGON45070658500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "THE WORLD" - GRUPA PURZECZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "THE WORLD" - GRUPA PURZECZKO
Data rejestracji 28 sie 2001 (23 lata temu) 28 sie 2001
Data usunięcia 29 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLOWA, 53, ŁOMŻA, 18-400, ŁOMŻA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 670000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (46)
#7460 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6022 DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #6521 LEASING #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #45 BUDOWNICTWO #55 HOTELE I RESTAURACJE #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #7031 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440 REKLAMA #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #6022Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7440Z REKLAMA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #8030A SZKOŁY WYŻSZE #8041Z DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK ORGANIZUJĄCYCH KURSY NA PRAWO JAZDY #8042A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7525Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAMAREK TRZEWIKOWSKI
Wspólnik
2001-08-28
2004-01-08
440 (CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220.000 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WIESŁAW DARIUSZ KRZYMIANOWSKI
Wspólnik
2001-08-28
2002-07-05
331 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY = 33100,-
Wspólnik
2004-01-08
2010-12-29
1.340 (TYSIĄC TRZYSTA CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 670.000 (SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
45071232100000
MIROSŁAW TADEUSZ PURZECZKO
Wspólnik
2004-01-08
2006-07-13
661 (SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 330.500 (TRZYSTA TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
JERZY WOJCIECH ASPRAS
Prokurent
2004-06-29
2005-09-28
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ GIERŁOWSKI
Prokurent
2005-09-28
2006-11-24
PROKURA SAMOISTNA
ARTUR PURZECZKO
Prokurent
2009-01-27
2010-01-14
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ BIENIEK
Prokurent
2009-01-27
2009-07-07
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNE DZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW
KRZYSZTOF PURZECZKO
Likwidator
2010-01-14
2010-12-29
MIROSŁAW TADEUSZ PURZECZKO
Członek Organu Nadzoru
2007-01-10
2008-06-23
MAŁGORZATA PURZECZKO
Członek Organu Nadzoru
2007-01-10
2008-06-23
KAMIL ZYSKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-10
2008-06-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
HANNA TRZEWIKOWSKA
PREZES
2001-08-28
2003-12-02
WIESŁAW DARIUSZ KRZYMIANOWSKI
VICEPREZES
2001-08-28
2002-07-05
TOMASZ JABŁOŃSKI
PREZES
2003-12-02
2004-01-08
ADAM PRUSZKO
PREZES
2004-01-08
2004-06-29
MARIUSZ GIERŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-29
2005-09-28
TADEUSZ MICHAŁOWSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2004-06-29
2005-04-11
BOŻENA MARIOLA KONDRACKA
PREZES ZARZĄDU
2005-09-28
2006-11-24
EDYTA OŁDAK WITKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-11-24
2007-12-19
BOGDAN FELIKS RUTKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-24
2007-04-27
KRZYSZTOF PURZECZKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-01-10
2008-10-29
2001-08-28
2007-01-10
PRZEDSIĘBIORSTWO "THE WORLD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-10
2010-01-14
PRZEDSIĘBIORSTWO "THE WORLD" - GRUPA PURZECZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-28
2004-06-29
SZKOLNA, 3, ŁOMŻA, 18-400, ŁOMŻA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie