KRS 0000039238
NIP8392788322
REGON77148623800000
NazwaBRACTWO RYCERSKIE KSIĘCIA BOGUSŁAWA V W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBRACTWO RYCERSKIE KSIĘCIA BOGUSŁAWA V
Data rejestracji 30 sie 2001 (23 lata temu) 30 sie 2001
Data usunięcia 12 mar 2020 12 mar 2020
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres DOMINIKAŃSKA, 5-9, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BOGUSLAW.V@GMAIL.COM
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2341Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #2571Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #478 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓW #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIAALICJA PODRUCZNA
Likwidator
2019-09-27
2020-03-12
DAGMARA JOANNA GRAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-06
2008-04-01
ŁUKASZ EDWARD MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-06
2008-04-01
GRZEGORZ MAREK KITOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-06-03
2015-06-29
KRZYSZTOF PAWLUK
Członek Organu Nadzoru
2015-06-29
2017-04-14
RENATA KUSIAK
Członek Organu Nadzoru
2015-06-29
2020-03-12
ZOFIA KRACZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-06-29
2017-04-14
ALICJA PODRUCZNA
Członek Organu Nadzoru
2017-04-14
2019-09-27
MACIEJ PYTEL
Członek Organu Nadzoru
2017-04-14
2019-09-27
BOGUMIŁ WRYCZ REKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-09-27
2020-03-12
WOJCIECH PIOTR SOPOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-09-27
2020-03-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD STOWARZYSZENIA
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA JEDNORAZOWO 1.000,00 ZŁ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI SAMODZIELNIE.
ALICJA PODRUCZNA
SKARBNIK
2010-04-29
2012-06-15
SZCZEPAN PIOTR MILIŃSKI
SKARBNIK
2012-06-15
2013-06-03
SEBASTIAN JACEK SZMIDT
PREZES
2013-06-03
2015-06-29
JOANNA KATARZYNA TOMASZEWSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2013-06-03
2017-04-14
JOANNA KATARZYNA TOMASZEWSKA
PREZES
2017-04-14
2019-09-27
WOJCIECH PODRUCZNY
SKARBNIK
2013-06-03
2017-04-14
PRZEMYSŁAW PAWEŁ GROŃSKI
PREZES
2015-06-29
2017-04-14
MARCIN DAWID TYRKO
ZASTĘPCA PREZESA
2017-04-14
2019-09-27
KRZYSZTOF PAWLUK
SKARBNIK
2017-04-14
2019-09-27
ANDRZEJ KUROWSKI
SKARBNIK
2001-08-30
2004-08-06
2001-08-30
2008-04-01
DRUŻYNA RYCERSKA-BRACTWO RYCERSKIE BOGUSŁAWA V
2008-04-01
2019-09-27
BRACTWO RYCERSKIE KSIĘCIA BOGUSŁAWA V
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie