KRS 0000038839
NIP6180041250
REGON25001078900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE APARATÓW I KONSTRUKCJI ENERGETYCZNYCH "ZMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE APARATÓW I KONSTRUKCJI ENERGETYCZNYCH "ZMER"
Data rejestracji 29 sie 2001 (23 lata temu) 29 sie 2001
Data usunięcia 31 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PODMIEJSKA, 16, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 137550,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6180041250
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2453Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHTOMASZ PIOTR KALETA
reprezentant
TOMASZ PIOTR KALETA
Beneficjent
ZOFIA JAKUBCZAK
Prokurent
2001-08-29
2016-06-13
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
AGNIESZKA IRENA STANKIEWICZ
Prokurent
2018-07-06
2018-11-30
PROKURA SAMOISTNA
ZOFIA JAKUBCZAK
Prokurent
2016-07-05
2018-07-06
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ PIOTR KALETA
Prokurent
2016-07-05
2017-06-07
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA IRENA STANKIEWICZ
Likwidator
2018-11-07
2018-11-30
TOMASZ PIOTR KALETA
Likwidator
2018-11-07
2020-12-31
ARKADIUSZ GOŁĘBIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-29
2006-05-18
WALDEMAR JAROSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-29
2006-05-18
JÓZEF GÓRECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-29
2006-05-18
HENRYK REŚLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-11
2016-06-13
JÓZEF STASIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-18
2009-10-23
ANDRZEJ KOLINKA
Członek Organu Nadzoru
2012-06-19
2016-06-13
ARKADIUSZ JAN GOŁĘBIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-06-13
2018-10-08
AURELIA ANNA PODGÓRNA
Członek Organu Nadzoru
2016-06-13
2018-10-08
ZBIGNIEW BITNER
Członek Organu Nadzoru
2018-10-08
2020-12-31
MIROSŁAW CIESIELCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-10-08
2020-12-31
TOMASZ PIOTR KALETA
Beneficjent
LIKWIDATOR SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
SŁAWOMIR STABNO
PREZES ZARZĄDU
2001-08-29
2016-07-05
TOMASZ PIOTR KALETA
PREZES ZARZĄDU
2017-06-07
2018-11-07
WITOLD KOWALCZYKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-07-05
2017-06-07
KAROL STROJWĄS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-29
2016-07-05
2001-08-29
2018-11-07
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE APARATÓW I KONSTRUKCJI ENERGETYCZNYCH "ZMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie