KRS 0000038596
REGON47056101300000
Nazwa"KLUB NOVUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKLUB NOVUM
Data rejestracji 27 sie 2001 (23 lata temu) 27 sie 2001
Data usunięcia 13 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZECIŃSKA, 51A, TANOWO SZCZECIŃSKIE, 72-004, TANOWO SZCZECIŃSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 79300,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5248D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5250Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #8531A OPIEKA CAŁKOWITA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNARYSZARD MICHAŁ DZIWULSKI
Wspólnik
2001-08-27
2002-07-11
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.600,00 ZŁOTYCH
PRZEDSIĘBIORSTWO "LEGRAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-08-27
2002-06-07
10 UDZIAŁÓW ; O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ.
890623393
JAROSŁAW JULIAN BIAŁKOWSKI
Wspólnik
2002-07-11
2004-06-09
31 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.550,00 ZŁOTYCH
RYSZARD MICHAŁ DZIWULSKI
Wspólnik
2004-06-09
2021-09-13
1586 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 79.300 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH)
ELŻBIETA JADWIGA DZIWULSKA
Likwidator
2020-09-04
2021-09-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
RYSZARD MICHAŁ DZIWULSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-09
2018-05-11
RYSZARD MICHAŁ DZIWULSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-27
2002-07-11
2001-08-27
2019-01-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-27
2019-01-24
"KLUB NOVUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-27
2004-04-21
OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ, 14, SZCZECIN, 70-790, SZCZECIN, POLSKA
2004-04-21
2019-01-24
SZCZECIŃSKA, 51A, TANOWO SZCZECIŃSKIE, 72-004, TANOWO SZCZECIŃSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie