KRS 0000038555
REGON01718701100000
Nazwa"CENTRUM HANDLOWE REDAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM HANDLOWE REDAR
Data rejestracji 28 sie 2001 (23 lata temu) 28 sie 2001
Data usunięcia 24 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSKA, 81, ŁÓDŹ, 90-613, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANACYPRIAN MASSALSKI
Wspólnik
2002-10-16
2004-01-27
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁ
ANTONI JAN MASSALSKI
Wspólnik
2001-08-28
2004-01-27
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 ZŁ
JOANNA KINGA GBURZYŃSKA
Wspólnik
2001-08-28
2002-10-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 PLN
DARIUSZ ADAM MIAZEK
Wspólnik
2002-10-16
2004-01-27
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000 ZŁ
BARBARA EWA WOJCIECHOWSKA
Wspólnik
2002-10-16
2004-03-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
JOANNA WANDA JANICZEK
Wspólnik
2004-03-23
2019-01-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
JOANNA WANDA JANICZEK
Prokurent
2004-03-23
2019-01-24
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
CYPRIAN MASSALSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-28
2002-10-16
BARBARA EWA WOJCIECHOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-10-16
2004-01-27
DARIUSZ ADAM MIAZEK
PREZES ZARZĄDU
2004-01-27
2019-01-24
2001-08-28
2002-10-16
"JKS MASSALSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-28
2002-10-16
KŁOBUCKA, 8, WARSZAWA, 02-699, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie