KRS 0000038443
REGON47142942200000
Nazwa"ITOCHU ORGANIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaITOCHU ORGANIKA
Data rejestracji 29 sie 2001 (23 lata temu) 29 sie 2001
Data usunięcia 31 maj 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBYWATELSKA, 117, ŁÓDŹ, 94- 104, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3244000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWYITOCHU DEUTSCHLAND GMBH Z SIEDZIBĄ PRZY AM SEESTERN 3 40547 DUESSELDORF, NIEMCY
Wspólnik
2001-08-29
2005-05-31
64.880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.244.000,00 ZŁOTYCH
TERUYUKI TANAKA
Likwidator
2003-03-12
2005-05-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PRZEZ PROKURENTA
KENJI SHIMAZAKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-29
2003-03-12
KRZYSZTOF GRANAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-29
2003-03-12
YOSHIHIRO TANAKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-29
2002-05-22
TERUYUKI TANAKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-29
2003-03-12
MICHAEL THIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-29
2003-03-12
NAOTO ROGO
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-22
2003-03-12
2001-08-29
2002-11-18
"ITOCHU ORGANIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-18
2002-12-19
"MULTIBARW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie