KRS 0000038224
NIP8390024187
REGON77068394200000
NazwaFUNDACJA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH W SŁUPSKU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH W SŁUPSKU
Data rejestracji 29 sie 2001 (23 lata temu) 29 sie 2001
Data usunięcia 05 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres ARMII KRAJOWEJ, 10, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANALECH WOJTECKI
Likwidator
2016-05-20
2016-10-05
LECH WOJTECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-29
2016-10-05
FRANCISZEK KUŁAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-29
2014-11-18
KATARZYNA PIEŃKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-29
2014-11-18
HENRYK WENCEL
Członek Organu Nadzoru
2001-08-29
2016-10-05
MAREK BURNEJKO
Członek Organu Nadzoru
2001-08-29
2016-10-05
STEFAN WRONA
Członek Organu Nadzoru
2014-11-18
2016-10-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiW STOSUNKACH CYWILNO-PRAWNYCH, W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH I INNYCH FUNDACJĘ REPREZENTUJE KAŻDORAZOWO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM BEZWZGLĘDNIE PREZES ZARZĄDU
ADAM SZEMPLIŃSKI
PREZES
2001-08-29
2008-06-02
KATARZYNA PIEŃKOWSKA
SEKRETARZ
2001-08-29
2014-11-18
BRONISŁAW MARCINKOWSKI
CZŁONEK
2001-08-29
2016-05-20
STEFAN WRONA
CZŁONEK
2001-08-29
2016-05-20
HENRYK WENCEL
CZŁONEK
2001-08-29
2016-05-20
KAZIMIERZ FRANCISZEK KAPISZKA
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2008-06-02
2010-03-16
HENRYK MARIAN DOROZIK
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2010-03-16
2016-05-20
WŁODZIMIERZ WESOŁOWSKI
SEKRETARZ
2014-11-18
2016-05-20
2001-08-29
2016-05-20
FUNDACJA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH W SŁUPSKU
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie