KRS 0000038198
NIP5270205281
REGON00202708400000
NazwaMPRE-SPÓŁKA PRACOWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMPRE-SPÓŁKA PRACOWNICZA
Data rejestracji 24 sie 2001 (23 lata temu) 24 sie 2001
Data usunięcia 22 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA KAZIMIERZA, 62, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 243100,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MPRE@WP.PL
Dane podatkowe
NIP 5270205281
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIWOJCIECH REMISZEWSKI
Wspólnik
2001-08-24
2004-02-26
280 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ ŁĄCZNIE 14.000 ZŁ
WITOLD MARIAN RUSZCZYŃSKI
Wspólnik
2001-08-24
2004-02-26
280 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ ŁĄCZNIE 14.000 ZŁ
ZBIGNIEW ZAKRZEWSKI
Wspólnik
2001-08-24
2004-02-26
280 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ ŁĄCZNIE 14.000 ZŁ
WALDEMAR GOLĘDZINOWSKI
Wspólnik
2001-08-24
2004-02-26
280 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ ŁĄCZNIE 14.000 ZŁ
ROMUALD FRANCISZEK CHOSIŃSKI
Wspólnik
2001-08-24
2004-02-26
280 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ ŁĄCZNIE 14.000 ZŁ
ELŻBIETA JOLANTA WIRSKA
Wspólnik
2001-08-24
2004-02-26
280 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ ŁĄCZNIE 14.000 ZŁ
WOJCIECH STANISŁAW FILIPCZAK
Wspólnik
2001-08-24
2004-02-26
280 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ ŁĄCZNIE 14.000 ZŁ
JANUSZ DREWICZ
Wspólnik
2001-08-24
2004-02-26
280 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ ŁĄCZNIE 14.000 ZŁ
TADEUSZ ANDRZEJ ZAKRZEWSKI
Wspólnik
2001-08-24
2004-02-26
280 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ ŁĄCZNIE 14.000 ZŁ
JAN MICHNIEWICZ
Wspólnik
2001-08-24
2004-02-26
132 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ ŁĄCZNIE 6.600 ZŁ
ROMAN DOMINIK SOBAŃSKI
Prokurent
2001-08-24
2002-06-21
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA GRAŻYNA WOŹNIAK
Prokurent
2002-10-18
2004-11-16
ŁĄCZNA
WOJCIECH STANISŁAW FILIPCZAK
Prokurent
2008-07-15
2009-10-01
PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WOJCIECH STANISŁAW FILIPCZAK
Prokurent
2016-05-20
2019-12-02
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW ZAKRZEWSKI
Likwidator
2019-12-02
2020-07-22
WITOLD MARIAN RUSZCZYŃSKI
Likwidator
2019-12-02
2020-07-22
WOJCIECH STANISŁAW FILIPCZAK
Likwidator
2019-12-02
2020-07-22
ELŻBIETA JOLANTA WIRSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2003-09-29
WOJCIECH STANISŁAW FILIPCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2005-07-05
JANUSZ DREWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2005-07-05
ROMUALD FRANCISZEK CHOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2002-06-21
TADEUSZ ANDRZEJ ZAKRZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2014-06-18
WITOLD MARIAN RUSZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-21
2005-07-05
ELŻBIETA JOLANTA WIRSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-05
2006-06-22
ROMUALD FRANCISZEK CHOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-22
2014-06-18
ELŻBIETA JOLANTA WIRSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-06
2014-06-18
WALDEMAR GOLĘDZINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-21
2014-06-18
WOJCIECH FILIPCZAK
Beneficjent
WITOLD RUSZCZYŃSKI
Beneficjent
ZBIGNIEW ZAKRZEWSKI
Beneficjent
WOJCIECH FILIPCZAK
reprezentant
WITOLD RUSZCZYŃSKI
reprezentant
ZBIGNIEW ZAKRZEWSKI
reprezentant
WOJCIECH FILIPCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WITOLD RUSZCZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ZBIGNIEW ZAKRZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
WOJCIECH REMISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU PREZES
2001-08-24
2005-07-05
ZBIGNIEW ZAKRZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU ZASTĘPCA PREZESA
2001-08-24
2005-07-05
ZBIGNIEW ZAKRZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-05
2019-12-02
WITOLD MARIAN RUSZCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU ZASTĘPCA PREZESA
2001-08-24
2002-06-21
WALDEMAR GOLĘDZINOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-24
2002-06-21
ROMUALD FRANCISZEK CHOSIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-21
2005-07-05
JANUSZ DREWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-05
2016-05-20
WITOLD MARIAN RUSZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-07-05
2019-12-02
2001-08-24
2019-12-02
MPRE-SPÓŁKA PRACOWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie