KRS 0000037643
NIP8722075299
REGON69153095500000
Nazwa"ENERGOIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGOIMPEX
Data rejestracji 22 sie 2001 (23 lata temu) 22 sie 2001
Data usunięcia 25 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SANDOMIERSKA, 7, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#192 PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #352 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJEDWARD BRZOSTOWSKI
Wspólnik
2001-08-22
2023-09-25
120 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁ
OLEKSANDR VASHCHENKO
Wspólnik
2001-08-22
2023-09-25
280 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000 ZŁ
OLEKSANDR VASHCHENKO
Likwidator
2008-02-19
2015-10-22
EDWARD BRZOSTOWSKI
Likwidator
2008-02-19
2015-10-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
EDWARD BRZOSTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-22
2008-02-19
OLEKSANDR VASHCHENKO
PREZES ZARZĄDU
2015-10-22
2023-09-25
EDWARD BRZOSTOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-10-22
2023-09-25
OLEKSANDR VASHCHENKO
PREZES ZARZĄDU
2001-08-22
2008-02-19
2001-08-22
2008-02-19
"ENERGOIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-19
2015-10-22
"ENERGOIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Kms 149/22
2023-04-04
2024-01-31
2000 PLN
RZ XII Ns Rej. KRS 5221/20/602
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Adam Czerniak Kancelaria Komornicza nr I w Dębicy
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie