KRS 0000037527
NIP9511886191
REGON01280724200000
Nazwa"O.S.C." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaO.S.C.
Data rejestracji 24 sie 2001 (23 lata temu) 24 sie 2001
Data usunięcia 06 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #3622Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5540Z BARY #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANABONG HEE KIM
Wspólnik
2001-08-24
2020-07-06
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
BONG HEE KIM
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-24
2003-05-23
SEOK CHEON OH
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-24
2003-05-23
GI SUK KIM (W/O OH)
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-24
2020-07-06
SEOK CHEON OH
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-18
2020-07-06
2001-08-24
2003-12-18
KOSTKI POTOCKIEGO, 24 E,F, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
2003-12-18
2011-02-07
STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO, 24 E-F, WARSZAWA, 02-958, WARSZAWA, POLSKA
2011-02-07
2013-11-21
TOWAROWA, 30, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie