KRS 0000037457
REGON87034817500000
NazwaCUKROWNIE TORUŃSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCUKROWNIE TORUŃSKIE
Data rejestracji 24 sie 2001 (23 lata temu) 24 sie 2001
Data usunięcia 30 paź 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KRASZEWSKIEGO, 40, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji6500000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#1583Z PRODUKCJA CUKRU #1584Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEMAREK ŁUBKO
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2003-06-26
JAN DARIUSZ PAJEK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-26
2003-10-30
KATARZYNA STATUCH
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2002-06-13
CZESŁAW ANDRZEJ BURZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2003-10-30
JAN KOŁODZIEJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2003-10-30
MARIUSZ MALICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2002-06-13
MARIA ANETA SUPEŁ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2003-10-30
KAZIMIERZ ŻMUDA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2003-10-30
DONATA JABŁOŃSKA
Prokurent
2001-08-24
2003-10-30
ŁĄCZNA Z PROKURENTEM DANUTĄ ORZESZKO
DANUTA MARIA ORZESZKO
Prokurent
2003-02-11
2003-10-30
ŁĄCZNA Z PROKURENTEM DONATĄ JABŁOŃSKĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ POTRYKUS
PREZES ZARZĄDU
2001-08-24
2003-06-26
PAWEŁ JACEK PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-24
2003-07-17
PAWEŁ JACEK PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-17
2003-10-30
2001-08-24
2003-10-30
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-24
2003-10-30
CUKROWNIE TORUŃSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-24
2003-10-30
KRASZEWSKIEGO, 40, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2001-08-24
2003-10-30
1583Z - PRODUKCJA CUKRU
2001-08-24
2003-10-30
1584Z - PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
2001-08-24
2003-10-30
5117Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2001-08-24
2003-10-30
5121Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
2001-08-24
2003-10-30
5136Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
2001-08-24
2003-10-30
5155Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2001-08-24
2003-10-30
5165Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO
2001-08-24
2003-10-30
7430Z - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2001-08-24
2003-10-30
7420A - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
2001-08-24
2003-10-30
8042Z - POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie