KRS 0000037114
REGON20007051400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH "DROMOST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH "DROMOST"
Data rejestracji 22 sie 2001 (23 lata temu) 22 sie 2001
Data usunięcia 20 cze 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZOSA BARANOWICKA, 37, ZAŚCIANKI, 15-522, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 494000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#45 BUDOWNICTWO #2663 PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #1421 WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKUKAROL HRYNIEWICKI
Wspólnik
2001-08-22
2006-06-20
147 - 73.500.-
HENRYK CEZARY DOMASZEWICKI
Likwidator
2001-10-08
2006-06-20
JAN BRONECKI
Likwidator
2001-10-08
2006-06-20
KAROL HRYNIEWICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2006-06-20
WIERA KUŹMICKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2006-06-20
ZDZISŁAW MALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2006-06-20
JANINA ANTONINA TARASIUK BRONECKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2006-06-20
ALINA ZAWADZKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2006-06-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
JAN BRONECKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-22
2006-06-20
HENRYK CEZARY DOMASZEWICKI
WICEPREZES
2001-08-22
2006-06-20
2001-08-22
2001-10-08
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH "DROMOST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie