KRS 0000036583
NIP9210004351
REGON00050187700000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W ŁASZCZOWIE
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W ŁASZCZOWIE
Data rejestracji 23 sie 2001 (23 lata temu) 23 sie 2001
Data usunięcia 13 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 3-GO MAJA, ŁASZCZÓW, 22-650, ŁASZCZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9210004351
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMARCIN BATALIA
Pełnomocnik
2013-09-11
2017-10-09
1. DO SKŁADANIA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO. 2. DO SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW OBROTOWYCH I KONSUMPCYJNYCH DO KWOTY 10 000,00 ZŁ I NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 10 000,00 ZŁ ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA JEDNEGO PODMIOTU.
HALINA BARTOSIEWICZ
Pełnomocnik
2007-05-16
2016-12-16
1.SKŁADANIA, ŁĄCZNIE Z DRUGĄ DO TEGO UPOWAŻNIONĄ OSOBĄ OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ, OSZCZĘDNOŚCIOWEJ I RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH. 2.SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW OBROTOWYCH I KONSUMPCYJNYCH I W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWYM DO KWOTY 10.000,00 ZŁ I NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 25.000,00 ZŁ ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA JEDNEGO PODMIOTU.
JANINA PETELA
Pełnomocnik
2009-11-26
2021-12-13
1. DO SKŁADANIA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO. 2. DO SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW OBROTOWYCH I KONSUMPCYJNYCH DO KWOTY 30 000,00 ZŁ I NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 000,00 ZŁ ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA JEDNEGO PODMIOTU.
EWA SMYK
Pełnomocnik
2009-11-26
2012-02-14
PEŁNOMOCNICTWO DO : 1. SKŁADANIA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO. 2. SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW OBROTOWYCH I KONSUMPCYJNYCH DO KWOTY 10.000,00 ZŁ I NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 25.000,00 ZŁ ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA JEDNEGO PODMIOTU.
ANNA GRABIK
Pełnomocnik
2016-12-16
2021-12-13
1.SKŁADANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO. 2.SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW OBROTOWYCH I KONSUMPCYJNYCH DO KWOTY 30.000,00 ZŁ I NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000,00 ZŁ ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA JEDNEGO PODMIOTU.
JOLANTA ANNA KENIG
Pełnomocnik
2016-12-16
2019-04-19
SKŁADANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.
MARTA BOŻENA GAŁAN
Pełnomocnik
2016-12-16
2021-03-10
SKŁADANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
MONIKA MAGDALENA PIWKO
Pełnomocnik
2009-11-26
2021-12-13
PEŁNOMOCNICTWO DO : 1. SKŁADANIA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO. 2. SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW OBROTOWYCH I KONSUMPCYJNYCH DO KWOTY 10.000,00 ZŁ I NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 25.000,00 ZŁ ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA JEDNEGO PODMIOTU.
CELINA MARTA KYĆ
Pełnomocnik
2007-05-16
2019-09-12
1.SKŁADANIA, ŁĄCZNIE Z DRUGĄ DO TEGO UPOWAŻNIONĄ OSOBĄ OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ, OSZCZĘDNOŚCIOWEJ I RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH. 2.SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW OBROTOWYCH I KONSUMPCYJNYCH DO KWOTY 10.000,00 ZŁ I NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 25.000,00 ZŁ ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA JEDNEGO PODMIOTU.
AURELA ŚMIAŁKO
Pełnomocnik
2007-05-16
2011-08-17
1.SKŁADANIA, ŁĄCZNIE Z DRUGĄ DO TEGO UPOWAŻNIONĄ OSOBĄ OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ, OSZCZĘDNOŚCIOWEJ I RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH. 2.SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW OBROTOWYCH I KONSUMPCYJNYCH DO KWOTY 10.000,00 ZŁ I NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 25.000,00 ZŁ ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA JEDNEGO PODMIOTU.
STANISŁAW MARIAN STEPANIUK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2021-12-13
RENATA HELENA ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2013-09-11
HENRYK KAZIMIERZ KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2003-09-30
ANDRZEJ PIOTR RUBINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2003-09-30
ALFRED JÓZEF KUŚMIERCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2005-03-31
MIROSŁAW ADAM CHODURSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2003-09-30
JAN STEPUCH
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2003-09-30
KAZIMIERZ PIETRASZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2003-09-30
HALINA BARBARA SZYMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2004-05-31
HENRYK TOMAŃ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-30
2007-05-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
DANUTA FEDZIURYNA
PREZES
2001-08-23
2021-03-10
ZDZISŁAW CIOCH
ZASTĘPCA PREZESA
2001-08-23
2006-12-11
AMELIA MARIA BRZEZICKA
ZASTĘPCA PREZESA
2001-08-23
2007-01-15
AMELIA MARIA BRZEZICKA
WICEPREZES
2007-01-15
2021-03-10
AMELIA MARIA BRZEZICKA
PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2021-03-10
2021-12-13
ZOFIA ŚMIAŁKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-23
2011-08-17
KRYSTYNA KAROLINA GIERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-23
2012-02-14
EWA SMYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-14
2021-12-13
STANISŁAW KARWAŃSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIWENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2021-03-10
2021-12-13
2001-08-23
2021-12-13
SPÓŁDZIELNIA
2001-08-23
2021-12-13
BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁASZCZOWIE
2001-08-23
2021-12-13
3-GO MAJA, ŁASZCZÓW, 22-650, ŁASZCZÓW, POLSKA
2016-12-16
2021-12-13
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2016-12-16
2021-12-13
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-12-16
2021-12-13
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-12-16
2021-12-13
6622Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
2016-12-16
2021-12-13
6629Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
2016-12-16
2021-12-13
6630Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
2016-12-16
2021-12-13
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie