KRS 0000036532
REGON93211666900000
Nazwa"O DE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaO DE
Data rejestracji 21 sie 2001 (23 lata temu) 21 sie 2001
Data usunięcia 29 wrz 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEGNICKA, 46, WROCŁAW, 53-674, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #45 BUDOWNICTWO #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #80 EDUKACJA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIEDARIUSZ BOGUMIŁ ADAMCZAK
Wspólnik
2001-08-21
2004-09-29
ILOŚĆ - 490 (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ - 245.000 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
EWA ADAMCZAK
Likwidator
2004-02-27
2004-09-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU
DARIUSZ BOGUMIŁ ADAMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2001-08-21
2003-04-07
EWA ADAMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-04-07
2004-02-27
2001-08-21
2004-02-27
"O DE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie