KRS 0000036450
REGON00033929900000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 17 sie 2001 (23 lata temu) 17 sie 2001
Data usunięcia 22 lut 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres LIPNOWSKA, 68, LUBICZ, 87-162, LUBICZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJANUSZ BRONISŁAW HOPKE
Członek Organu Nadzoru
2004-10-14
2007-07-11
EWA URSZULA DREJLING
Członek Organu Nadzoru
2004-10-14
2008-08-18
ALICJA HENRYKA POZNAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-14
2008-08-18
STANISŁAW LIPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-18
2013-02-22
JÓZEF JAN RAMLAU
Członek Organu Nadzoru
2001-08-17
2004-10-14
RYSZARD RYBACKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-17
2008-08-18
ANDRZEJ JÓZEF WIERZBICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-17
2004-10-14
KRYSTYNA LASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-17
2008-08-18
WIESŁAWA DULKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-17
2004-10-14
BARBARA GIZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-17
2004-10-14
MIROSŁAW KAZIMIERZ KOŹLIKOWSKI
Likwidator
2010-09-07
2013-02-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA W SPRAWACH FINANSOWYCH, DOKUMENTY PODPISUJE RÓWNIEŻ GŁÓWNY KSIĘGOWY.
KRZYSZTOF HENRYK MICHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-17
2003-08-08
ZOFIA MIROSŁAWA PACZKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-17
2003-02-07
EWA MARIA PIOTROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-17
2004-10-14
ALFRED HOPKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-07
2004-02-05
WŁODZIMIERZ JANUSZ GAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2003-08-08
2003-11-25
JÓZEF JAN RAMLAU
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU
2003-11-25
2004-10-26
BOŻENA BIENIEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-05
2004-10-26
BOŻENA BIENIEK
PREZES ZARZĄDU
2004-10-26
2007-07-11
WIESŁAWA DULKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-14
2009-01-27
BARBARA GIZIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-26
2006-08-17
2001-08-17
2010-09-07
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie