KRS 0000036413
NIP7292318993
REGON47199158900000
Nazwa"PRO DOMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRO DOMUS
Data rejestracji 10 wrz 2001 (23 lata temu) 10 wrz 2001
Data usunięcia 07 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDZKA, 32 C, KSAWERÓW, 95 - 054, KSAWERÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7292318993
data rejestracji 10 lip 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARIO JORGE BARTOLO CORREIA FERRAZ
Beneficjent
RUI MIGUEL ALVES SOARES
reprezentant
RUI MIGUEL ALVES SOARES
Prokurent
2005-12-15
2021-05-07
SAMOISTNA
AGNIESZKA ANNA ERENC
Wspólnik
2001-09-10
2002-09-16
16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW, PO 50 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800 (OSIEMSET) ZŁ.
PAZA GROUP LLC
Wspólnik
2001-09-10
2002-09-16
35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW, PO 50 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁ.
ANDRZEJ RYSZARD TWORKIEWICZ
Wspólnik
2001-09-10
2004-09-13
130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500 ZŁ
EARTHTRAVEL FINANCE & INVESTMENTS LTD
Wspólnik
2012-06-13
2014-02-21
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ
MÁRIO JORGE BÁRTOLO CORREIA FERRAZ
Wspólnik
2016-02-23
2021-05-07
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 000 ZŁ
"FERGUEMI" SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPACOES SOCIAIS S.A.
Wspólnik
2002-09-16
2007-12-24
775 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.750,00 ZŁOTYCH
ALEKSANDRA GRZEGORY
Wspólnik
2002-09-16
2004-09-13
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
ROBERT JANUSZ KLIMOWICZ
Wspólnik
2002-09-16
2004-09-13
130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500 ZŁ
"LEIRUFE SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPACOES" S.A.
Wspólnik
2007-02-28
2016-02-23
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
"FERSALES-SOCIEDADE DE GESTAO IMOBILIARIA", S.A.
Wspólnik
2007-12-24
2021-05-07
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500 ZŁ
MARIO JORGE BARTOLO CORREIA FERRAZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT
MARIA MANUELA CORREIA DA SILVA BARTOLO FERRAZ
PREZES ZARZĄDU
2010-02-24
2013-12-23
JORGE CORREIA DA SILVA BARTOLO
PREZES ZARZĄDU
2013-12-23
2015-05-08
MARIA MANUELA CORREIA DA SILVA BARTOLO FERRAZ
PREZES ZARZĄDU
2015-05-08
2018-11-19
MÁRIO JORGE BÁRTOLO CORREIA FERRAZ
PREZES ZARZĄDU
2018-11-19
2021-05-07
MARIO JORGE BARTOLO CORREIA FERRAZ
PREZES ZARZĄDU
2001-09-10
2010-02-24
2001-09-10
2004-05-27
PODMIEJSKA, 23, ŁÓDŹ, 93-165, ŁÓDŹ, POLSKA
2004-05-27
2004-10-06
BRZOZOWA, 6, RZGÓW, 95-030, RZGÓW, POLSKA
2004-10-06
2007-09-06
WÓLCZAŃSKA, 178, ŁÓDŹ, 90- 530, ŁÓDŹ, POLSKA
2007-09-06
2013-10-14
ŁĄKOWA, 11, ŁÓDŹ, 90-562, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie