KRS 0000035836
NIP5252190126
REGON01641913000000
Nazwa"JS LAMBERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJS LAMBERT
Data rejestracji 23 sie 2001 (23 lata temu) 23 sie 2001
Data usunięcia 23 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOGUSŁAWSKIEGO, 2, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6022Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMIJANUSZ SYRÓWKA
Wspólnik
2001-08-23
2003-03-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR KUPNIEWSKI
Wspólnik
2001-08-23
2020-01-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
LECH JERZY TATAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-23
2003-03-31
SŁAWOMIR KUPNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-23
2014-01-08
KRYSTYNA BOŻENA PIECHNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-23
2003-03-31
JANUSZ MIECZYSŁAW MIECZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-23
2003-03-31
JANUSZ SYRÓWKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-23
2003-03-31
2001-08-23
2020-01-23
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-23
2020-01-23
"JS LAMBERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-23
2020-01-23
BOGUSŁAWSKIEGO, 2, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA, POLSKA
2001-08-23
2020-01-23
7460Z - DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
2001-08-23
2020-01-23
4531B - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH
2001-08-23
2020-01-23
6412A - DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA
2001-08-23
2020-01-23
5050Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW
2001-08-23
2020-01-23
5511Z - HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI
2001-08-23
2020-01-23
5134A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
2001-08-23
2020-01-23
5139Z - NIE WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2001-08-23
2020-01-23
7210Z - DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
2001-08-23
2020-01-23
9000C - USŁUGI SANITARNE I POKREWNE
2001-08-23
2020-01-23
9000A - WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie