KRS 0000035684
NIP6751001316
REGON35083983000000
NazwaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI
Data rejestracji 16 sie 2001 (23 lata temu) 16 sie 2001
Data usunięcia 08 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA
Adres AL.JANA PAWŁA II, 190, KRAKÓW, 31-982, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6751001316
data rejestracji 01 wrz 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 sie 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6512 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNERUDOLF GREC
Członek Organu Nadzoru
2001-08-16
2004-07-27
KAZIMIERZ KŁĘK
Członek Organu Nadzoru
2007-08-03
2013-11-25
WOJCIECH OSAK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-06
2019-04-19
KONRAD KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-07-29
2015-06-05
KAZIMIERZ ŚLIWA
Członek Organu Nadzoru
2009-07-29
2017-11-22
BARBARA DUSZA
Członek Organu Nadzoru
2013-11-25
2017-11-22
KRZYSZTOF KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-11-25
2019-08-08
KRZYSZTOF ROGUS
Członek Organu Nadzoru
2015-06-05
2017-11-22
JAN NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-06-05
2019-08-08
ALICJA KOCHAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2017-11-22
2019-08-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ANNA MARIA DĄBROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-08-16
2017-04-25
JÓZEF BRONOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-16
2005-08-31
ANDRZEJ MACHALIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-16
2003-07-02
ROBERT WACŁAW GRABOWSKI
WICE PREZES ZARZĄDU
2003-07-02
2004-07-27
BARBARA JARZĘCKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-27
2007-08-03
ŁUKASZ CZERKIES
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-08-31
2019-08-08
MONIKA JAROSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-03
2019-08-08
MAGDALENA MIHUŁKA BANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-27
2019-08-08
2001-08-16
2013-12-30
SPÓŁDZIELNIA
2001-08-16
2011-07-12
AL. JANA PAWŁA II, 196, KRAKÓW, 31-982, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie