KRS 0000035204
REGON93019581900000
NazwaWILLIAMS AUTOMOTIVE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWILLIAMS AUTOMOTIVE POLSKA
Data rejestracji 13 sie 2001 (23 lata temu) 13 sie 2001
Data usunięcia 30 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ARMII KRAJOWEJ, 14B, WROCŁAW, 50-541, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 280000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25500,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji28000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #551 USŁUGI HOTELARSKIE #5530A RESTAURACJE #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6521Z LEASING FINANSOWYJERZY KAZIMIERZ URBANIAK
Likwidator
2003-04-14
2003-04-15
JAROSŁAW JACEK STĘPIEŃ
Likwidator
2011-06-10
2013-12-19
ROBERT BERNARD PACYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-15
2022-12-30
MARCIN PAWEŁ PRZYBYŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-15
2022-12-30
KRZYSZTOF GŁÓWNY
Członek Organu Nadzoru
2003-04-15
2022-12-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: 1) PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB, 2) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JERZY KAZIMIERZ URBANIAK
LIKWIDATOR
2001-08-13
2003-04-14
RENATA ANNA MILCZAREK PRZYBYŁOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-15
2011-06-10
JAROSŁAW JACEK STĘPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2003-04-15
2011-06-10
ROBERT BERNARD PACYNIAK
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU, NA OKRES DO DNIA 30.09.2003 R.
2003-11-15
2011-06-10
2001-08-13
2003-04-15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MAKLER" SPÓŁKA AKCYJNA "W LIKWIDACJI"
2003-04-15
2011-06-10
WILLIAMS AUTOMOTIVE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-13
2003-04-15
NOŻOWNICZA, 48, WROCŁAW, 50-147, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie