KRS 0000035188
NIP7890002538
REGON63200338300000
Nazwa"SUPERTHERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSUPERTHERM
Data rejestracji 10 sie 2001 (23 lata temu) 10 sie 2001
Data usunięcia 02 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIASTÓW, 16, WRZEŚNIA, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOGEDEON CZWAJDA
Wspólnik
2001-08-10
2008-10-21
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁ
SIMONE HOFFMANN
Wspólnik
2008-10-21
2021-06-02
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ.
MARCO HOFFMANN
Likwidator
2017-05-19
2021-06-02
SIMONE HOFFMANN
Likwidator
2017-05-19
2021-06-02
MARIAN BORYS SEKAŁA
Prokurent
2008-07-31
2010-07-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
GEDEON CZWAJDA
PREZES ZARZĄDU
2001-08-10
2008-11-28
MICHAŁ SMUDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-10
2005-04-22
WIOLETTA CZWAJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-22
2014-06-02
SIMONE HOFFMANN
PREZES ZARZĄDU
2008-11-28
2017-05-19
MARCO HOFFMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-02
2017-05-19
2001-08-10
2017-05-19
"SUPERTHERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie