KRS 0000034954
REGON01645345600000
NazwaM&V MARKETING I DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaM&V MARKETING I DYSTRYBUCJA
Data rejestracji 10 sie 2001 (23 lata temu) 10 sie 2001
Data usunięcia 21 maj 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BÓŻNICZA, 11, POZNAŃ, 61-751, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10925000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010B PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJP&T TECHNOLOGY AG
Wspólnik
2001-08-10
2007-05-21
ILOŚĆ: 10.899 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 10.899.000 ZŁ
MAŁGORZATA PILAWKA
Wspólnik
2001-08-10
2003-03-06
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 26000 ZŁ
Wspólnik
2003-03-06
2003-11-20
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26000 ZŁ
63420918900000
WIESŁAW MAGNUSZEWSKI
Powiernik
2003-12-11
2007-05-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO DWÓCH WICEPREZESÓW - DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
MAŁGORZATA PILAWKA
WICEPREZES ZARZADU
2001-08-10
2003-03-06
JENS ARRJEN PETERS
PREZES ZARZĄDU
2001-08-10
2001-12-05
KURT WILMER KLETA
PREZES ZARZĄDU
2001-12-05
2003-03-06
EWA KUCHARSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-06
2007-05-21
2001-08-10
2003-03-06
OPACZEWSKA, 43, WARSZAWA, 02-201, WARSZAWA, POLSKA
2003-03-06
2003-06-02
NOWOWIEJSKIEGO, 22, POZNAŃ, 61-732, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie