KRS 0000034801
NIP5851379924
REGON19256146500000
Nazwa"HAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHAS
Data rejestracji 20 sie 2001 (23 lata temu) 20 sie 2001
Data usunięcia 27 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5851379924
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIOLEG PAVLOV WŁADYSŁAWOWICZ
Wspólnik
2001-08-20
2017-02-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
VLADIMIR BUEVICH MIECZYSŁAWOWICZ
Wspólnik
2001-08-20
2017-02-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
ARTEM BELOKONEV
Wspólnik
2017-02-02
2021-07-27
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500,00 ZŁOTYCH
1983-11-12
DARIUSZ MAREK LEŚNIAK
Prokurent
2001-08-20
2017-02-02
PROKURA SAMOISTNA
ARTEM BELOKONEV
Prokurent
2018-11-09
2021-07-27
1983-11-12
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYSTARCZA DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
OLEG PAVLOV WŁADYSŁAWOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-08-20
2017-02-02
ARTEM BELOKONEV
PREZES ZARZĄDU
2017-02-02
2018-11-09
1983-11-12
OLEG BURDA
PREZES ZARZĄDU
2018-11-09
2021-07-27
VLADIMIR BOUEVITCH MIECZYSŁAWOWICZ
DYREKTOR GENERALNY
2001-08-20
2017-02-02
2001-08-20
2011-10-11
BOHATERÓW MONTE CASSINO, 36 B, SOPOT, 81-759, SOPOT, POLSKA
2011-10-11
2017-02-02
MJR. SŁABEGO, 7, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
2017-02-02
2019-08-27
UL. MJR. MIECZYSŁAWA SŁABEGO, 7, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
Km 1309/21
2021-12-31
2023-12-27
1463.81 PLN
VI Nc-e 523058/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Michał Opalski Kancelaria Komornicza nr XIX w Gdańsku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie