KRS 0000034762
NIP6792353288
REGON35130324300000
NazwaDOCTA KRAKOWSKA KORPORACJA GOSPODARCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOCTA KRAKOWSKA KORPORACJA GOSPODARCZA
Data rejestracji 09 sie 2001 (23 lata temu) 09 sie 2001
Data usunięcia 10 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FLORIAŃSKA, 47, KRAKÓW, 30-019, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3340Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPIOTR JAN VOIGT
Wspólnik
2001-08-09
2001-08-29
200 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
ANNA ZOFIA PELC
Wspólnik
2001-08-29
2019-09-10
100 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
JAROSŁAW ADAM KALISZ
Wspólnik
2001-08-29
2019-09-10
100 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAROSŁAW ADAM KALISZ
PREZES ZARZĄDU
2001-08-09
2003-05-13
ANNA ZOFIA PELC
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-09
2003-05-13
PIOTR VOIGT
PREZES ZARZĄDU
2003-05-13
2010-11-17
2001-08-09
2002-04-18
FUNDUSZ ROZLICZEŃ WZAJEMNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie