KRS 0000034743
REGON00033937100000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZŁEJWSI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZŁEJWSI
Data rejestracji 09 sie 2001 (23 lata temu) 09 sie 2001
Data usunięcia 25 kwi 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres HANDLOWA, 1, ZŁAWIEŚ WIELKA, 87-134, ZŁAWIEŚ WIELKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWCECYLIA ANNA TOMALA
Likwidator
2012-06-06
2013-04-25
CZESŁAW STEMPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2009-06-30
STANISŁAWA SUCHOWIECKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2013-04-25
ELŻBIETA MARIA USZTWAND
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2007-09-07
ATANAZY ZYGMUNT VOSS
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2013-04-25
KAZIMIERZ KSAWERY JĘDRZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2002-08-13
LUDWIK PATYK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2002-08-13
LEOPOLD ZBIGNIEW CYBULSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2013-04-25
TEODORA EWA PUDŁO
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2002-08-13
LESZEK DALECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2006-05-31
KRYSTYNA KURKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-08-20
2013-04-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
GRZEGORZ ANTONI PRUSACZYK
PREZES
2001-08-09
2007-09-07
CECYLIA ANNA TOMALA
CZŁONEK
2001-08-09
2005-11-02
MARIA SONDEJ
CZŁONEK
2001-08-09
2005-11-02
MARIA SONDEJ
CZŁONEK
2006-02-09
2012-06-06
CECYLIA ANNA TOMALA
CZŁONEK
2006-02-09
2012-06-06
ELŻBIETA MARIA USZTWAND
PREZES
2007-09-07
2012-06-06
2001-08-09
2012-06-06
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZŁEJWSI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie