KRS 0000034732
NIP7251692223
REGON47204034700000
NazwaBIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI "CHEMITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI "CHEMITEX"
Data rejestracji 13 sie 2001 (23 lata temu) 13 sie 2001
Data usunięcia 19 kwi 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UNIWERSYTECKA, 2/4, ŁÓDŹ, 90-137, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 700000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #4664Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHKAZIMIERA ZIELIŃSKA
Wspólnik
2001-08-13
2003-01-09
205 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.500,00 ZŁ.
ANDRZEJ STEFAN SZULC
Wspólnik
2001-08-13
2012-04-19
205 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.500,00 ZŁ.
JAN LEWOSIŃSKI
Wspólnik
2001-08-13
2006-01-25
192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 96.000 PLN
EWA ZIELIŃSKA WYDERKIEWICZ
Wspólnik
2003-01-09
2012-04-19
205 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.500 ZŁ
KRZYSZTOF PAWEŁ LEWOSIŃSKI
Wspólnik
2006-01-25
2011-01-31
192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000,00 ZŁOTYCH
ELŻBIETA IWONA LEWOSIŃSKA
Wspólnik
2011-01-31
2012-04-19
192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000,00 ZŁOTYCH
JAN LEWOSIŃSKI
Likwidator
2011-03-29
2012-04-19
ANDRZEJ STEFAN SZULC
Likwidator
2011-03-29
2012-04-19
KAZIMIERA ZIELIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
2002-06-12
ANDRZEJ BOGDAN PRZEMĘCKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-28
2012-04-19
HENRYK JERZY KRYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
2002-06-12
ELŻBIETA BARBARA NIEDŹWIECKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
2012-04-19
STANISŁAW BOHDAN ZARODKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
2005-09-30
ANDRZEJ POPIELAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
2008-08-28
ANDRZEJ PRZEMĘCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2005-09-30
ZBIGNIEW GOSŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2012-04-19
EWA ZIELIŃSKA WYDERKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-09-30
2008-08-28
HENRYK JERZY KRYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-30
2008-08-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI: A/ PRZY WARTOŚCIACH ROZPORZĄDZEŃ I ZOBOWIĄZAŃ NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTY 60.000 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH - UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ B/ POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
ANDRZEJ STEFAN SZULC
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-08-13
2011-03-29
JAN LEWOSIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-08-13
2011-03-29
2001-08-13
2011-03-29
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI "CHEMITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie