KRS 0000034332
REGON01055168900000
NazwaNAMYSŁOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNAMYSŁOWSKA
Data rejestracji 07 sie 2001 (23 lata temu) 07 sie 2001
Data usunięcia 27 mar 2008 27 mar 2008
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NAMYSŁOWSKA, 8, WARSZAWA, 03-455, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 56800,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5521Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE #7440Z REKLAMA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNASTEFAN DUCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-07
2002-11-21
MICHAŁ WŁADYSŁAW WIZNER
Członek Organu Nadzoru
2001-08-07
2002-11-21
STEFAN JĘDRZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-07
2002-04-05
HENRYKA SZMYTKO
Członek Organu Nadzoru
2001-08-07
2002-11-21
ROMAN DOBROWOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-07
2002-11-21
MICHAŁ WŁADYSŁAW WIZNER
Wspólnik
2002-07-03
2008-03-27
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,- ZŁ.
GRZEGORZ ZENON KAŁUŻYŃSKI
Wspólnik
2002-07-03
2008-03-27
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.800,- ZŁ.
SABINA IRENA POSTEK
Wspólnik
2002-07-03
2008-03-27
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.400,- ZŁ.
ROMAN DOBROWOLSKI
Wspólnik
2002-07-03
2008-03-27
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,- ZŁ.
MICHAŁ WŁADYSŁAW WIZNER
Likwidator
2006-10-13
2008-03-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
GRZEGORZ ZENON KAŁUŻYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-07
2006-10-13
SABINA IRENA POSTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-07
2006-10-13
MICHAŁ WŁADYSŁAW WIZNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-21
2006-10-13
2001-08-07
2006-10-13
NAMYSŁOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie