KRS 0000034282
NIP8522332627
REGON01226024600000
Nazwa"WALDEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWALDEX
Data rejestracji 31 sie 2001 (23 lata temu) 31 sie 2001
Data usunięcia 09 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---------------, ----------, ZGIERZ, -------------, --------------------, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃPETER PAUL KRULL
Wspólnik
2001-08-31
2002-02-05
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4000 ZŁ
STARWEB - SERVICE GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Wspólnik
2002-02-05
2008-05-12
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
WALDEMAR IGNACY WÓDCZAK
Wspólnik
2008-05-12
2019-10-09
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
TOMASZ PAPRZYCKI
Prokurent
2001-08-31
2002-02-05
PROKURA SAMOISTNA
MICHAEL KRULL
Prokurent
2002-02-05
2006-03-01
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ ADAM GRZELCZYK
Likwidator
2006-03-01
2008-05-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE
PETER PAUL KRULL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-31
2006-03-01
WALDEMAR IGNACY WÓDCZAK
PREZES ZARZĄDU
2008-05-12
2019-10-09
2001-08-31
2003-06-11
"STARWEB - SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-11
2006-03-01
"POLSKA CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-03-01
2008-05-12
"POLSKA CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-08-31
2002-11-04
SKORPIONA, 10, SZCZECIN, 71-771, SZCZECIN, POLSKA
2002-11-04
2008-05-12
GRUNWALDZKA, 32, POBIEROWO, 72-346, POBIEROWO, POLSKA
2008-05-12
2010-12-30
JANA PAWŁA II, 17, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie