KRS 0000034208
REGON87155756700000
NazwaSTOWARZYSZENIE COMMUNIO IN CHRISTO DZIEŁO SOCJALNE MATKI MARII TERESY
Krótka nazwaCOMMUNIO IN CHRISTO DZIEŁO SOCJALNE MATKI MARII TERESY
Data rejestracji 08 sie 2001 (23 lata temu) 08 sie 2001
Data usunięcia 13 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres CHEŁMIŃSKA, 12, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8511Z SZPITALNICTWO #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8531A OPIEKA CAŁKOWITA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY #8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8532C PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE #8532D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #9131Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMACIEJ FOLBORSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-08
2017-09-13
JAN BOGDAN WOJNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-08
2017-09-13
MARIAN IGNACY JĘDRZEJAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-08
2017-09-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD STOWARZYSZENIA
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
KRZYSZTOF ANDRZEJ ORCZYKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-08
2017-09-13
JANUSZ WŁADYSŁAW BOBEK
VICE PREZES ZARZĄDU
2001-08-08
2017-09-13
JAN ANDRZEJ GÓRALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - SKARBNIK
2001-08-08
2017-09-13
2001-08-08
2017-09-13
STOWARZYSZENIE
2001-08-08
2017-09-13
STOWARZYSZENIE COMMUNIO IN CHRISTO DZIEŁO SOCJALNE MATKI MARII TERESY
2001-08-08
2017-09-13
CHEŁMIŃSKA, 12, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2001-08-08
2017-09-13
2211Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
2001-08-08
2017-09-13
2215Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2001-08-08
2017-09-13
2222Z - DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-08-08
2017-09-13
8511Z - SZPITALNICTWO
2001-08-08
2017-09-13
8514A - DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
2001-08-08
2017-09-13
8531A - OPIEKA CAŁKOWITA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
2001-08-08
2017-09-13
8531B - POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
2001-08-08
2017-09-13
8532C - PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
2001-08-08
2017-09-13
8532D - POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
2001-08-08
2017-09-13
9131Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie